序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱润
|
|
2 |
姚汉卿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 联络员备案 |
王振宗 *** 备案手机:***
|
杨梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-15 | 联络员备案 |
王振宗 *** 备案手机:***
|
王振宗 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-14 | 联络员备案 |
王振宗 *** 备案手机:***
|
王振宗 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-05-02 | 联络员备案 |
黄勇 *** 备案手机:***
|
王振宗 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2016-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦康祥 [退出]
|
朱润 [新增]
|
6 | 2016-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王振宗 [退出]
|
朱润 [新增]
|
7 | 2016-08-15 | 经理备案 |
王振宗 [退出]
|
朱润 [新增]
|
8 | 2016-08-15 | 董事备案 |
焦康祥 [退出]
|
朱润 [新增]
|
9 | 2016-08-15 | 法定代表人变更 |
焦康祥
|
朱润
|