序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 县经贸委 | 100% | 158.800000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
1989年6月12日 至 2019年12月24日
|
1989年6月12日 至 长期
|
2 | 2021-05-31 | 法定代表人变更 |
赵卫民
|
靳树宏
|
3 | 2018-06-11 | 法定代表人变更 |
张振洪
|
赵卫民
|
4 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
胡娴 *** 备案手机:***
|
胡娴 *** 备案手机:***
|