序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董宾 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 李立军 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
甘先银
|
|
2 |
李立军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 联络员备案 |
杨艳华 *** 备案手机:***
|
杨艳华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-10-25 | 联络员备案 |
方云焱 *** 备案手机:***
|
杨艳华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-11-13 | 联络员备案 |
尹明航 *** 备案手机:***
|
方凡焱 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-11-13 | 联络员备案 |
方凡焱 *** 备案手机:***
|
方云焱 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-09-07 | 联络员备案 |
方云焱 *** 备案手机:***
|
尹明航 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-08-03 | 经理备案 |
董宾 [退出]
|
甘先银 [新增]
|
7 | 2020-08-03 | 监事备案 |
李立军
|
李立军
|
8 | 2020-08-03 | 董事备案 |
董宾 [退出]
|
甘先银 [新增]
|
9 | 2020-08-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-16修改公司章程第六章第十八条(公司法定代表人)
|
10 | 2020-08-03 | 法定代表人变更 |
董宾
|
甘先银
|