序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘明辉 | 50% | 1000万 |
2 | 刘辉 | 25% | 500万 |
3 | 邓彦平 | 25% | 500万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘明辉
|
|
2 |
罗云鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西银邦商务咨询有限公司碑林分公司
|
刘明辉 | 2022-06-30 |
2 |
陕西银邦商务咨询有限公司第一分公司
|
刘明辉 | 2021-03-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-21 | 注册资本(金)变更 |
300
|
2000( + 566.66667% )
|
2 | 2020-04-21 | 从业人数变更 |
|
6
|
3 | 2020-04-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 刘辉; 出资额: 75; 百分比: 25姓名: 刘明辉; 出资额: 225; 百分比: 75
|
姓名: 邓彦平; 出资额: 500; 百分比: 25 [新增]姓名: 刘辉; 出资额: 500( + 566.66667% ); 百分比: 25姓名: 刘明辉; 出资额: 1000( + 344.44444% ); 百分比: 50
|
4 | 2017-10-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘明辉; 出资额: 75; 百分比: 25姓名: 罗云鹏; 出资额: 75; 百分比: 25 [退出]姓名: 毛舟; 出资额: 75; 百分比: 25 [退出]姓名: 王星; 出资额: 75; 百分比: 25 [退出]
|
姓名: 刘辉; 出资额: 75; 百分比: 25 [新增]姓名: 刘明辉; 出资额: 225( + 200% ); 百分比: 75
|
5 | 2017-10-17 | 经营范围变更 |
一般经营项目:商务信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;代理银行催告通知业务及合同违约提醒通知服务;接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程、知识流程的外包服务。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
|
商务信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;代理银行催告通知业务及合同违约提醒通知服务;接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程、知识流程的外包服务;接受其他金融机构委托管理和处置不良资产;不良资产追偿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-10-17 | 行业代码变更 |
7239:其他专业咨询
|
7239:其他专业咨询
|
7 | 2016-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔军
|
刘明辉
|
8 | 2016-08-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:罗云鹏,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:王星,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
9 | 2016-08-25 | 投资者变更 |
崔军 [退出]
|
刘明辉 [新增]
|
10 | 2016-08-25 | 主要人员备案 |
姓名: 崔军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 闻冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 刘明辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 罗云鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|