序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西投资集团(有限)公司 | 60.5456% | 61565.0588万人民币 |
2 | 社会公众股 | 19.6688% | 20000万人民币 |
3 | 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司 | 6.0489% | 6150.7852万人民币 |
4 | 西部信托有限公司 | 5.9141% | 6013.6378万人民币 |
5 | 陕西华山创业有限公司 | 2.9412% | 2990.7004万人民币 |
6 | 陕西秦龙电力股份有限公司 | 2.9405% | 2989.9848万人民币 |
7 | 全国社会保障基金理事会 | 1.9409% | 1973.568万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宏波
|
|
2 |
张栋
|
|
3 |
李冬学
|
|
4 |
王智伟
|
|
5 |
闫禹衡
|
|
6 |
王勇
|
|
7 |
沈悦
|
|
8 |
陈东生
|
|
9 |
毕卫
|
|
10 |
彭元正
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西省天然气股份有限公司商洛加气站
|
王毓 | 2019-09-06 |
2 |
陕西省天然气股份有限公司眉县加气站
|
骆朋 | 2017-09-01 |
3 |
陕西省天然气股份有限公司永乐加气站
|
陈贵锋 | 2016-02-04 |
4 |
陕西省天然气股份有限公司丹凤分公司
|
赵东旗 | 2012-12-03 |
5 |
陕西省天然气股份有限公司汉中分公司
|
王沙汀 | 2011-03-16 |
6 |
陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司
|
薛富强 | 2010-12-27 |
7 |
陕西省天然气股份有限公司西安分公司
|
周群 | 2010-12-06 |
8 |
陕西省天然气股份有限公司延安分公司
|
谢荣勃 | 2010-11-25 |
9 |
陕西省天然气股份有限公司扶风分公司
|
魏斌 | 2008-04-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 企业类型变更 |
股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
|
股份有限公司(上市、国有控股)
|
2 | 2022-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毕卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 翟利军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李冬学; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 彭元正; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 田阡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王智伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邢智勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 袁军旗; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张珺; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 闫禹衡; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 毕卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 翟利军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李冬学; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 彭元正; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 田阡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王智伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邢智勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张珺; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 张栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 闫禹衡; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
3 | 2022-04-12 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毕卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 翟利军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李冬学; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 彭元正; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 任妙良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 沈悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 田阡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王智伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邢智勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 袁军旗; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张珺; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 毕卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 翟利军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李冬学; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 彭元正; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 田阡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王智伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邢智勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 袁军旗; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张珺; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 闫禹衡; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2020-10-27 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 丁世元; 证件号码: *****************; 职位: 监事 [退出]姓名: 胡建; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李爱慧; 证件号码: **************; 职位: 监事 [退出]姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘建武; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]姓名: 罗德明; 证件号码: *******; 职位: 董事 [退出]姓名: 倪正; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 沈涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 宋西侠; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]姓名: 田高良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王宗****; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]姓名: 徐德龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张卫冰; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 种保仓; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 毕卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 翟利军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李冬学; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 彭元正; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 任妙良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 沈悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 田阡; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王智伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 邢智勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 袁军旗; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张珺; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
7 | 2020-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李谦益
|
刘宏波
|
8 | 2020-03-24 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 全国社会保障基金理事会; 出资额: 1973.568; 百分比: 1.9409企业名称: 陕西秦龙电力股份有限公司; 出资额: 2989.9848; 百分比: 2.9405企业名称: 陕西华山创业科技开****有限责任公司; 出资额: 2990.7004; 百分比: 2.9412企业名称: 西部信托投资有限公司; 出资额: 6013.6378; 百分比: 5.9141企业名称: 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司; 出资额: 6150.7852; 百分比: 6.0489企业名称: 社会公众股; 出资额: 20000; 百分比: 19.6688企业名称: 陕西投资集团(有限)公司; 出资额: 61565.0588; 百分比: 60.5456
|
企业名称: 全国社会保障基金理事会; 出资额: 1973.568; 百分比: 1.9409企业名称: 陕西秦龙电力股份有限公司; 出资额: 2989.9848; 百分比: 2.9405企业名称: 陕西华山创业科技开****有限责任公司; 出资额: 2990.7004; 百分比: 2.9412企业名称: 西部信托投资有限公司; 出资额: 6013.6378; 百分比: 5.9141企业名称: 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司; 出资额: 6150.7852; 百分比: 6.0489企业名称: 社会公众股; 出资额: 20000; 百分比: 19.6688企业名称: 陕西投资集团(有限)公司; 出资额: 61565.0588; 百分比: 60.5456
|
9 | 2020-03-24 | 法定代表人变更 |
李谦益
|
刘宏波
|
10 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁世元; 证件号码: *****************; 职位: 监事姓名: 胡建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李爱慧; 证件号码: **************; 职位: 监事姓名: 李谦益; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 刘建武; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 罗德明; 证件号码: *******; 职位: 董事姓名: 倪正; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 沈涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 宋西侠; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 田高良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王宗****; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 徐德龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张卫冰; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 种保仓; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 陈东生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 丁世元; 证件号码: *****************; 职位: 监事姓名: 胡建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李爱慧; 证件号码: **************; 职位: 监事姓名: 刘宏波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 刘建武; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 罗德明; 证件号码: *******; 职位: 董事姓名: 倪正; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 沈涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 宋西侠; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 田高良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王宗****; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 徐德龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张卫冰; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 种保仓; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|