序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西部资源投资有限公司Ⅱ | 72.22% | 1444.4万美元 |
2 | 广东欧美尔工贸实业有限公司 | 27.78% | 555.6万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜世峰
|
|
2 |
夏炜
|
|
3 |
韩江红
|
|
4 |
约翰.霍金斯(HAWKINS)
|
|
5 |
郑灿峰
|
|
6 |
张瑞
|
|
7 |
夏月泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈建晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 杜世峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 耿焕宇; 证件号码: *****************x; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 韩江红; 证件号码: *****************x; 职位: 董事姓名: 夏月泉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨树军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 约翰.霍金斯(HAWKINS); 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 张瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑灿峰; 证件号码: E********; 职位: 董事
|
姓名: 杜世峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 韩江红; 证件号码: *****************x; 职位: 董事姓名: 夏月泉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 约翰.霍金斯(HAWKINS); 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 张瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑灿峰; 证件号码: E********; 职位: 董事
|
2 | 2021-12-02 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 广东欧美尔工贸实业有限公司; 出资额: 200; 百分比: 10企业名称: 西部资源投资有限公司Ⅱ; 出资额: 520; 百分比: 26企业名称: 中油金鸿华北投资管理有限公司; 出资额: 1280; 百分比: 64 [退出]
|
企业名称: 广东欧美尔工贸实业有限公司; 出资额: 555.6( + 177.8% ); 百分比: 27.78企业名称: 西部资源投资有限公司Ⅱ; 出资额: 1444.4( + 177.76923% ); 百分比: 72.22
|
3 | 2019-11-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王磊
|
杜世峰
|
4 | 2019-11-14 | 法定代表人变更 |
王磊
|
杜世峰
|
5 | 2019-11-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:,原联络员固定电话:,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:张凤,现联络员固定电话:*******,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:*********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:张凤,现财务负责人固定电话:*******,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯钺; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 牛春雨; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 齐明; 证件号码: E*******; 职位: 董事长 [退出]姓名: 王凤岐; 证件号码: *****************X; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 王文法; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 王显文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 夏月泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨英忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 姚军峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 约翰.霍金斯; 证件号码: *********; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 郑锡春; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]
|
姓名: 陈建晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杜世峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 耿焕宇; 证件号码: *****************x; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 韩江红; 证件号码: *****************x; 职位: 董事 [新增]姓名: 夏月泉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 夏炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨树军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 约翰.霍金斯(HAWKINS); 证件号码: *********; 职位: 董事 [新增]姓名: 张瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑灿峰; 证件号码: E********; 职位: 董事 [新增]
|
7 | 2019-11-14 | 行业代码变更 |
4400:电力、热力生产和供应业
|
4400:电力、热力生产和供应业
|
8 | 2016-06-22 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:()
|
现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区姚店镇工业园区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市宝塔区)
|
9 | 2016-06-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
陕西省延安市宝塔区迎宾大道保安地产大楼五层
|
陕西省延安市宝塔区姚店镇工业园区
|
10 | 2012-03-01 | 名称变更 |
延安科林热电有限公司
|
延安中油金鸿天然气有限公司
|