序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西环保产业集团有限责任公司 | 36% | 1800万 |
2 | 延安北盛能源科技有限公司 | 32% | 1600万 |
3 | 广西藏龙能源科技有限公司 | 32% | 1600万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海斌
|
|
2 |
杨家旺
|
|
3 |
马文
|
|
4 |
朱荣博
|
|
5 |
陈朝平
|
|
6 |
崔玉堂
|
|
7 |
周涵璋
|
|
8 |
胡志军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈朝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 崔玉堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 胡志军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张海斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 张孝忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长 [退出]姓名: 周涵璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱荣博; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 陈朝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 崔玉堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 胡志军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨家旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 张海斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周涵璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱荣博; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
2 | 2021-05-20 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省延安市宝塔区嘉岭大厦写字楼B栋6层),原生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区)
|
现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区嘉岭大厦写字楼B栋6层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区)
|
3 | 2020-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐守斌
|
张海斌
|
4 | 2020-10-16 | 法定代表人变更 |
徐守斌
|
张海斌
|
5 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈朝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 崔玉堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 胡志军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐守斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 张孝忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 周涵璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱荣博; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 陈朝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 崔玉堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 胡志军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张海斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 张孝忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 周涵璋; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱荣博; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2020-10-16 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省延安市宝塔区嘉岭大厦写字楼B栋6层),原生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区)
|
现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区嘉岭大厦写字楼B栋6层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市区)
|
7 | 2018-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈朝平
|
徐守斌
|
8 | 2018-09-07 | 投资者变更 |
陈朝平 [退出]
|
徐守斌 [新增]
|
9 | 2018-09-07 | 出资比例变更 |
企业名称: 广西藏龙能源科技有限公司; 出资额: 1600; 百分比: 32企业名称: 陕西天扬能源科技有限公司; 出资额: 1600; 百分比: 32企业名称: 陕西环保产业集团有限责任公司; 出资额: 1800; 百分比: 36
|
企业名称: 广西藏龙能源科技有限公司; 出资额: 1600; 百分比: 32企业名称: 延安北盛能源科技有限公司; 出资额: 1600; 百分比: 32企业名称: 陕西环保产业集团有限责任公司; 出资额: 1800; 百分比: 36
|
10 | 2018-09-07 | 出资日期备案 |
企业名称: 广西藏龙能源科技有限公司; 出资日期: 2019-05-30企业名称: 陕西天扬能源科技有限公司; 出资日期: 2016-05-30企业名称: 陕西环保产业集团有限责任公司; 出资日期: 2019-05-30
|
企业名称: 广西藏龙能源科技有限公司; 出资日期:企业名称: 延安北盛能源科技有限公司; 出资日期:企业名称: 陕西环保产业集团有限责任公司; 出资日期:
|