序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉山 | 60% | 1560万人民币 |
2 | 李鹏英 | 40% | 1040万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉山
|
|
2 |
李鹏英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-06 | 联络员备案 |
张玉芳
|
李玉山
|
2 | 2019-12-06 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
3 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵成英:监事 [退出]李玉山:执行董事兼总经理 [退出]
|
李鹏英:监事 [新增]李玉山:执行董事兼经理 [新增]
|
4 | 2019-12-06 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李玉山赵成英 [退出]
|
李鹏英 :1040.0000万元 [新增]李玉山 :1560.0000万元
|
5 | 2018-06-28 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2018-06-28 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2018-06-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2008年07月02日 至2018年07月01日
|
自2008年07月02日 至2038年07月01日
|
8 | 2015-06-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
油橄榄种植。
|
油橄榄种植、加工销售、生态养殖销售、树苗种植销售。
|
9 | 2015-06-12 | 章程修正案备案 |
|
|
10 | 2014-04-22 | 章程修正案备案 |
|
|