序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海北绿阳投资咨询有限公司 | 53% | 530万 |
2 | 唐小明 | 20% | 200.0万 |
3 | 张玉生 | 11% | 110.0万 |
4 | 刘洋 | 6% | 60.0万 |
5 | 许元青 | 5% | 50.0万 |
6 | 张林 | 2% | 20.0万 |
7 | 周学栋 | 1% | 10.0万 |
8 | 王代猛 | 1% | 10.0万 |
9 | 郑远光 | 1% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉生
|
|
2 |
杨霞
|
|
3 |
周学栋
|
|
4 |
程海建
|
|
5 |
张林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青海虹昇生物科技开****有限公司互助分公司
|
张秀梅 | 2010-03-30 |
2 |
青海虹昇生物科技开****有限公司都兰分公司
|
张林 | 2009-10-27 |
3 |
青海虹昇生物科技开****有限公司格尔木分公司
|
周学栋 | 2009-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
20
|
2 | 2018-07-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
海北绿阳投资咨询有限公司:*%;唐小明:*%;张玉生:*%;刘洋:*%;许元青:*%;张林:*%;周学栋:*%;郑远光:*%;王代猛:*%;
|
唐小明:*%;刘洋:*%;张玉生:*%;许元青:*%;张林:*%;郑远光:*%;周学栋:*%;王代猛:*%;海北绿阳投资咨询有限公司:*%;
|
3 | 2018-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程海建、杨霞、张玉生、唐小明、张林
|
程海建、杨霞、张玉生、张林、周学栋
|
4 | 2018-07-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
20
|
5 | 2018-07-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
海北绿阳投资咨询有限公司:*%;唐小明:*%;张玉生:*%;刘洋:*%;许元青:*%;张林:*%;周学栋:*%;郑远光:*%;王代猛:*%;
|
唐小明:*%;刘洋:*%;张玉生:*%;许元青:*%;张林:*%;郑远光:*%;周学栋:*%;王代猛:*%;海北绿阳投资咨询有限公司:*%;
|
6 | 2018-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程海建杨霞张玉生唐小明 [退出]张林
|
程海建杨霞张玉生张林周学栋 [新增]
|
7 | 2009-12-23 | 其他事项备案 |
注册资本(万元):690.0000;法人股东注册号:*****60;法人股东名称:海北绿阳投资咨询有限公司;法定代表人:杨霞;出资方式:货币;认缴出资数额(万元):365.7000;占全部注册资本百分比(%):53.00;
|
注册资本(万元):1000.0000;法人股东注册号:*****;法人股东名称:海北绿阳投资咨询有限公司;法定代表人:杨霞;出资方式:货币;认缴出资数额(万元):530.0000;占全部注册资本百分比(%):53.00;
|