序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 爱康国宾健康体检管理集团有限公司 | 70.00093% | 3590.11万人民币 |
2 | 赵惠文 | 16.99906% | 871.8242万人民币 |
3 | 付娟 | 13% | 666.7258万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘琳
|
|
2 |
葛馨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张健 [退出]葛馨
|
葛馨刘琳 [新增]
|
2 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张健
|
刘琳
|
4 | 2020-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
爱康国宾健康体检管理集团有限公司:70.0009%;赵惠文:29.9991%;
|
爱康国宾健康体检管理集团有限公司:70.0009%;赵惠文:16.9991%;付娟:13%; [新增]
|
5 | 2019-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈亚平
|
张健
|
6 | 2019-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈亚平 [退出]葛馨
|
张健 [新增]葛馨
|
7 | 2018-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
靳琳
|
陈亚平
|
8 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳琳 [退出]葛馨
|
陈亚平 [新增]葛馨
|
9 | 2017-05-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
爱康国宾健康体检管理集团有限公司,出资3590.11万,占70.0009%,实缴出资0万;银川欣源康投资有限公司,出资1538.55万,占29.9991%,实缴出资0万; [退出]
|
赵惠文,出资1538.55万,占30.0%,实缴出资0万; [新增]爱康国宾健康体检管理集团有限公司,出资3590.11万,占70.0009%,实缴出资0万;
|
10 | 2017-05-10 | 投资人(股权)变更 |
爱康国宾健康体检管理集团有限公司 ****; [退出]银川欣源康投资有限公司 ****; [退出]
|
赵惠文 [新增]****爱康国宾健康体检管理集团有限公司 [新增]**** [新增]
|