序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马玉莲 | 87.5% | 700.0万 |
2 | 丁秀萍 | 12.5% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁秀萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-14 | 其他事项备案 |
马玉莲:93.3333%;丁秀萍:6.6667%;
|
马玉莲:87.5%;丁秀萍:12.5%;
|
2 | 2019-06-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30
|
800.000000( + 2566.66667% )
|
3 | 2019-06-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马玉莲:93.3333%;丁秀萍:6.6667%;
|
马玉莲:87.5%;丁秀萍:12.5%;
|
4 | 2017-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2008-01-08;经营期限止2018-01-07
|
经营期限起2008-01-08;经营期限止长期
|
5 | 2016-03-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,洪峰,1982-02-11;执行董事兼总经理,马玉莲,;
|
监事,丁秀萍,1970( - 0.60545% )-08-26;
|
6 | 2016-03-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
洪峰,出资25万,占83.3333%,实缴出资万; [退出]马玉莲,出资5万,占16.6667%,实缴出资万;
|
马玉莲,出资28( + 460% )万,占93.33%,实缴出资0万;丁秀萍,出资2万,占6.6667%,实缴出资0万; [新增]
|
7 | 2016-03-16 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,洪峰,**** [退出]执行董事兼总经理,****
|
监事,丁秀萍,**** [新增]
|
8 | 2016-03-16 | 投资人(股权)变更 |
洪峰 ****; [退出]马玉莲 ****; [退出]
|
马玉莲 [新增]****丁秀萍 [新增]**** [新增]
|
9 | 2016-03-16 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,洪峰,**** [退出]执行董事兼总经理,马玉莲,**** [退出]
|
监事,丁秀萍,**** [新增]
|
10 | 2015-09-06 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****J
|