序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨卓君 | 95% | 1900.0万人民币 |
2 | 王莉 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨卓君
|
|
2 |
王莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游项目的策划、设计;旅游(服务)咨询;荒山绿化;园林建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:旅游开****项目策划咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园林绿化工程施工;城市绿化管理;公园、景区小型设施娱乐活动;游览景区管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-01-14 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨卓君:*%;王保钢:*%; [退出]
|
王莉:*%; [新增]杨卓君:*%;
|
4 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨卓君(执行董事兼总经理)王保钢(监事) [退出]
|
杨卓君(执行董事兼总经理)王莉(监事) [新增]
|
5 | 2021-06-29 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-05-06 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-05-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
8 | 2020-11-16 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-11-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆君越丰泽投资有限公司:55%; [退出]杨卓君:22.5%;周晓峰:7.5%; [退出]王云:5%; [退出]李烨:5%; [退出]李卫新:5%; [退出]
|
杨卓君:95%;王保钢:5%; [新增]
|
10 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨卓君(董事长) [退出]王云(董事兼总经理) [退出]高烈卿(董事) [退出]李卫新(董事) [退出]李烨(董事) [退出]梁绍东(监事) [退出]
|
杨卓君(执行董事兼总经理) [新增]王保钢(监事) [新增]
|