序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡自洋
|
贾国团
|
2 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
罗红强(经理)
|
3 | 2015-09-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曲延文
|
胡自洋
|
4 | 2015-09-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曲延文
|
胡自洋
|
5 | 2013-04-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务。 一般经营项目:无。行业代码: 7010
|
经营范围: 许可经营项目:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜;经中国保监会批准的其他业务。一般经营项目:无。行业代码: 7010
|
6 | 2012-07-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邓新民
|
曲延文
|
7 | 2010-09-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙保收
|
邓新民
|
8 | 2009-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司
|
股份有限公司分公司
|
9 | 2009-05-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 乌鲁木齐扬子江路339号 邮政编码: 830000 电话: 5870222住所所在地:
|
住所: 乌鲁木齐红山路29号 邮政编码: 830000 电话: 5870222住所所在地:
|
10 | 2007-09-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 乌鲁木齐扬子江路52号 邮政编码: 830000 电话: 5870222
|
住所: 乌鲁木齐扬子江路339号 邮政编码: 830000 电话: 5870222
|