序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 优派能源(香港)有限公司 | 70% | 2471.0万美元 |
2 | 新疆久拓投资有限公司 | 30% | 1059.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伊丕强
|
|
2 |
顾晓峰
|
|
3 |
尤锦泽
|
|
4 |
洪焕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2022-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2022-06-02 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2022-06-02 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2019-04-15 | 多证合一备案 |
|
|
7 | 2019-04-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2019-01-09 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2019-01-09 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2019-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|