序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 依明江·艾力亚斯 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
依明江·艾力亚斯
|
|
2 |
木太力甫·沙吾提
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
喀什兴旺汽车运输有限责任公司汽车修理厂
|
莫合太尔·沙吾提 | 2009-07-01 |
2 |
喀什兴旺汽车运输有限责任公司疏附县分公司
|
伊明江·达达尔汗 | 2003-12-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
18
|
长期
|
2 | 2020-12-21 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-12-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
4 | 2020-06-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
道路货运站(场)经营 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器)。货车维修(二类);房屋出租、机动车业务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
道路货运站(场)经营 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器)。货车维修(二类);房屋出租、机动车业务代理。;汽车租赁
|
5 | 2020-06-04 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-07-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫合太尔·沙吾提; 出资: 10; 百分比: 100; 自然人股东 [退出]
|
依明江·艾力亚斯; 出资: 10; 百分比: 100; 自然人股东 [新增]
|
7 | 2019-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
莫合太尔·沙吾提
|
依明江·艾力亚斯
|
8 | 2019-07-24 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 莫合太尔·沙吾提; 出资额: 10; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [退出]
|
企业名称: 依明江·艾力亚斯; 出资额: 10; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [新增]
|
9 | 2019-07-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
莫合太尔·沙吾提
|
依明江·艾力亚斯
|
10 | 2019-06-14 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 道路货运站(场)经营 道路普通货物运输,货车维修(二类);房屋出租、机动车业务代理。行业代码: 5200
|
经营范围: 道路货运站(场)经营 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器)。货车维修(二类);房屋出租、机动车业务代理。行业代码: 5200
|