序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-07-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
米吉提.依玛木
|
太来提·要力达西
|
2 | 2007-05-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
2005.6.8-2008.11.20
|
2005.6.3-2027.5.30
|