序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘海英 | 50% | 65.0万人民币 |
2 | 徐帅民 | 50% | 65.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐帅民
|
|
2 |
刁秀苍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐帅民(监事) [退出]张永贵(执行董事兼总经理) [退出]
|
刁秀苍(监事) [新增]徐帅民(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2021-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张永贵
|
徐帅民
|
3 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵自伦(监事) [退出]徐帅民(执行董事兼总经理) [退出]
|
徐帅民(监事) [新增]张永贵(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2021-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐帅民
|
张永贵
|
5 | 2015-12-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐帅民; 出资: 130; 百分比: 100; 自然人股东
|
刘海英; 出资: 65; 百分比: 50; 自然人股东 [新增]徐帅民; 出资: 65( - 50% ); 百分比: 50; 自然人股东
|
6 | 2015-12-18 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 徐帅民; 出资额: 130; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 刘海英; 出资额: 65; 百分比: 50; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 徐帅民; 出资额: 65( - 50% ); 百分比: 50; 法人性质: 自然人股东
|
7 | 2015-12-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2013-10-08 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 李金华; 出资额: 10; 百分比: 7.69; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 郝秀菊; 出资额: 21; 百分比: 16.15; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 姜全忠; 出资额: 49; 百分比: 37.69; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 徐帅民; 出资额: 50; 百分比: 38.46; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 徐帅民; 出资额: 130( + 160% ); 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东
|
9 | 2013-10-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2012-01-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2009-06-25 至 2029-06-24
|
执照有效期限: 至
|