序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
余亭葶
|
孙维波
|
2 | 2019-10-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
3 | 2017-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人)情况变更
|
法定代表人(负责人)情况变更
|
4 | 2017-09-06 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
李全波
|
余亭葶
|
5 | 2016-04-26 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2014-06-09 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|