序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李华兵 | 50% | 15万 |
2 | 王清勇 | 50% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王清勇
|
|
2 |
李华兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
潼南县路翔摩托车销售有限责任公司宏****分公司
|
李华兵 | 2005-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-15 | 名称变更 |
潼南县路翔摩托车销售有限责任公司
|
重庆市路翔摩托车销售有限责任公司
|
2 | 2016-02-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市潼南县梓潼镇建设路59号
|
重庆市潼南区梓潼街道办事处建设路59号
|
3 | 2014-07-15 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
4 | 2006-06-22 | 其他事项备案 |
2005-08-16
|
2006-06-22
|