序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 民商投资控股集团股份有限公司 | 100% | 10000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈海洋
|
|
2 |
周晓昕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
民商(重庆)股权投资基金管理有限公司(普通合伙)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
2 | 2020-01-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
股权投资,股权投资管理及咨询服务。
|
一般项目:股权投资管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2020-01-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王金山
|
陈海洋
|
4 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2016-03-31 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
6 | 2014-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆民商投资控股(集团)股份有限公司
|
投资人信息变更
|
7 | 2014-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2014-11-25 | 股东变更(股权转让) |
重庆民商投资控股(集团)股份有限公司 [退出]
|
民商投资控股集团股份有限公司 [新增]
|