序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 招商局检测认证(重庆)有限公司 | 51% | 15300.0万 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 49% | 14700.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪伦
|
|
2 |
倪平
|
|
3 |
黄维
|
|
4 |
郭景军
|
|
5 |
谢大贤
|
|
6 |
张福东
|
|
7 |
钟琼
|
|
8 |
闵照源
|
|
9 |
李勇
|
|
10 |
王大强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
招商局检测车辆技术研究院有限公司惠州市分公司
|
张雄 | 2021-09-29 |
2 |
招商局检测车辆技术研究院有限公司天津分公司
|
郭承毅 | 2021-08-20 |
3 |
招商局检测车辆技术研究院有限公司深圳分公司
|
谢鑫 | 2021-06-18 |
4 |
招商局检测车辆技术研究院有限公司大连分公司
|
郭承毅 | 2021-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
2 | 2021-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
倪平
|
纪伦
|
3 | 2021-05-11 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
重庆车辆检测研究院有限公司
|
招商局检测车辆技术研究院有限公司
|
4 | 2021-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
招商局重庆交通科研设计院有限公司招商局检测认证(重庆)有限公司
|
招商局重庆交通科研设计院有限公司招商局检测认证(重庆)有限公司
|
5 | 2021-04-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2500.0
|
30000.0( + 1100% )
|
6 | 2021-03-31 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
7 | 2021-03-31 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
8 | 2021-03-04 | 住所(营业场所、地址)变更 |
重庆市九龙坡区西永组团Ad分区Ad02-4/01地块
|
重庆市高新区新金大道9号
|
9 | 2021-03-04 | 股东变更(股权转让) |
招商局重庆交通科研设计院有限公司重庆检测认证(集团)有限公司 [退出]
|
招商局重庆交通科研设计院有限公司招商局检测认证(重庆)有限公司 [新增]
|
10 | 2021-03-04 | 经营范围变更 |
摩托车、汽车、零部件检测,科研开****与产品推广及销售,技术咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上范围不含法律法规规定需前置审批或许可的项目)**
|
许可项目:摩托车、汽车、零部件检测,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:科研开****与产品推广及销售,技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|