序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2020-07-16 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2019-12-12 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2018-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴国防
|
王正诚
|
5 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
6 | 2017-08-16 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
7 | 2017-05-27 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
8 | 2017-05-27 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
9 | 2016-04-13 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
10 | 2014-10-27 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|