序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆市渝剑控股(集团)有限公司 | 100% | 118.520000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞雪松
|
|
2 |
岳良惠
|
|
3 |
唐勇
|
|
4 |
袁成学
|
|
5 |
陈文斌
|
|
6 |
田永茂
|
|
7 |
石雷军
|
|
8 |
陈善兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-11 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
2 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2019-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨建林
|
庞雪松
|
4 | 2016-05-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2014-07-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市渝剑控股(集团)有限公司
|
投资人信息变更
|
6 | 2014-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2014-07-22 | 股东变更(股权转让) |
重庆市渝剑控股(集团)有限公司
|
重庆市渝剑控股(集团)有限公司
|
8 | 2014-07-22 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
朱锡明
|
杨建林
|