序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟光玲 | 58% | 29.0万 |
2 | 向鹏翔 | 40% | 20.0万 |
3 | 周有全 | 2% | 1.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟光玲
|
|
2 |
向鹏翔
|
|
3 |
周有全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-27 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-08-06 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2012-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
4 | 2012-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周有全
|
钟光玲
|
5 | 2012-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
6 | 2010-10-21 | 许可经营项目变更 |
无
|
(无)。
|
7 | 2010-10-21 | 一般经营项目变更 |
制造、销售交通安全交通管制专用设备、交通管理用金属标志及设施、消防器材、玻璃钢、橡胶制品、五金。(法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)
|
制造、销售交通安全交通管制专用设备、交通管理用金属标志及设施、消防器材、玻璃钢、橡胶制品、五金,安装维护交通管理用标志牌及设施。(法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)
|