序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
杨帆
|
丁涛涛
|
2 | 2020-08-27 | 其他变更 |
姓名:杨帆,职务:执行董事;姓名:杨帆,职务:经理;姓名:刘明怡,职务:监事;
|
姓名:丁涛涛,职务:执行董事;姓名:杨帆,职务:监事;姓名:丁涛涛,职务:经理;
|
3 | 2020-07-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西如栖酒店管理有限公司 ;
|
投资人:江西如栖品牌运营管理有限公司 ; [名称变更]
|
4 | 2020-07-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西如栖酒店管理有限公司,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-24;
|
投资人:江西如栖品牌运营管理有限公司,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-24; [名称变更]
|
5 | 2019-02-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西维珍天使酒店管理有限公司,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-24; [退出]
|
投资人:江西如栖酒店管理有限公司,出资额:200万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-24; [新增]
|
6 | 2019-02-21 | 其他变更 |
姓名:刘明怡,职务:监事;姓名:邓长江,职务:执行董事;姓名:邓长江,职务:经理;
|
姓名:杨帆,职务:执行董事;姓名:杨帆,职务:经理;姓名:刘明怡,职务:监事;
|
7 | 2019-02-21 | 经营范围变更 |
酒店管理;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
酒店管理;住宿服务;餐饮服务;会议服务;自有房屋租赁;预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-02-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西维珍天使酒店管理有限公司 ; [退出]
|
投资人:江西如栖酒店管理有限公司 ; [新增]
|
9 | 2019-02-21 | 法定代表人变更 |
邓长江
|
杨帆
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付