序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
付丽夏勇强 [退出]谢建锋
|
付丽谢建锋
|
2 | 2021-04-19 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付丽(执行董事,经理),谢方元(监事)
|
付丽(执行董事,经理),谢方元(监事)
|
4 | 2021-02-04 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-02-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢军 [退出]谢方元 [退出]
|
付丽 [新增]夏勇强 [新增]谢建锋 [新增]
|
6 | 2020-04-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
环境治理技术的开****应用及推广;新能源技术开****及研究;电力能源技术研究;节能技术咨询、开****及推广;可再生能源技术开****、推广;新能源设备、电力物资销售;电线电缆、电力设备批****、零售及租赁;电力设备维护;电力信息系统开****;低压成套开关设备的生产、销售及安装。
|
环境治理技术的开****应用及推广;新能源技术开****及研究;电力能源技术研究;节能技术咨询、开****及推广;可再生能源技术开****、推广;新能源设备、电力物资销售;电线电缆、电力设备批****、零售及租赁;电力设备维护;电力信息系统开****;低压成套开关设备的生产、销售及安装;销售:五金工具;货物进出口贸易;技术进出口贸易;消毒、杀菌产品研****、销售。
|
7 | 2019-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢方元(监事),谢平伟(经理,执行董事) [退出]
|
付丽(执行董事,经理), [新增]谢方元(监事)
|
8 | 2019-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢平伟
|
付丽
|
9 | 2018-05-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:环境治理技术的开****应用及推广;新能源技术开****及研究;电力能源技术研究;节能技术咨询、开****及推广;可再生能源技术开****、推广;新能源设备、电力物资销售;电线电缆、电力设备批****、零售及租赁;电力设备维护;电力信息系统开****;低压成套开关设备的生产、销售及安装
|
环境治理技术的开****应用及推广;新能源技术开****及研究;电力能源技术研究;节能技术咨询、开****及推广;可再生能源技术开****、推广;新能源设备、电力物资销售;电线电缆、电力设备批****、零售及租赁;电力设备维护;电力信息系统开****;低压成套开关设备的生产、销售及安装。
|
10 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢方元(监事),谢平伟(经理),谢军(执行董事) [退出]
|
谢方元(监事),谢平伟(执行董事,经理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付