序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 投资人 |
北京泰达恒业贸易有限公司 法人股东 [退出]
|
深圳凯隆盛业贸易有限公司 企业法人 [新增]
|
2 | 2019-04-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔倩* 董事长 [退出]刘娜 董事 [退出]杜瑞峰 董事 [退出]崔倩* 经理 [退出]冯坤 监事 [退出]
|
何小玲* 执行董事 [新增]何小玲* 经理 [新增]黄艳 监事 [新增]
|
3 | 2019-04-22 | 经营范围 |
投资顾问;房地产信息咨询(中介除外);技术开****、技术转让、技术服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);电脑图文设计;装饰设计;企业形象策划。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得****放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
经济信息咨询;企业管理咨询、商务信息咨询(中介除外);市场营销策划;企业管理;企业形象策划。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
4 | 2019-04-22 | 法定代表人 |
崔倩
|
何小玲
|
5 | 2019-04-22 | 企业名称 |
北京高艺安居投资顾问有限公司
|
高艺安居(北京)信息咨询有限公司
|
6 | 2018-04-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
张细英* 执行董事 [退出]张细英* 总经理 [退出]赵冬 监事 [退出]
|
崔倩* 董事长 [新增]刘娜 董事 [新增]杜瑞峰 董事 [新增]崔倩* 经理 [新增]冯坤 监事 [新增]
|
7 | 2018-04-17 | 法定代表人 |
张细英
|
崔倩
|
8 | 2018-04-17 | 住所 |
北京市房山区长阳万兴路86号D-221
|
北京市房山区西潞街道苏庄三里社区居委会北京周路南50米
|
9 | 2014-03-20 | 投资人 |
深圳市盈安实业有限公司 企业法人 [退出]
|
北京泰达恒业贸易有限公司 法人股东 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付