序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟春兰 [退出]
|
何鹏 [新增]
|
2 | 2022-03-28 | 章程备案 |
无
|
2022-03-25原法人为钟春兰变更为何鹏。
|
3 | 2022-03-28 | 法定代表人变更 |
钟春兰
|
何鹏
|
4 | 2021-08-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李忠超 [退出]
|
唐利 [新增]
|
6 | 2021-08-06 | 联络员备案 |
张齐屏 *** 备案手机:***
|
唐利 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-08-06 | 投资人(股权)变更 |
李忠超 出资 93.9万人民币; [退出]何鹏 出资 206.1万人民币;
|
成都优牧之商业管理有限公司 出资 93.9万人民币; [新增]何鹏 出资 206.1万人民币;
|
8 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
钟春兰,执行董事
|
9 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何鹏,执行董事兼总经理
|
何鹏,经理
|
10 | 2018-03-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李忠超;何鹏; [退出]
|
李忠超,货币;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付