序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 其他变更 |
2020-08-28~2021-05-31
|
2021-08-12~2022-05-31
|
2 | 2020-08-28 | 监事备案 |
梁共宏
|
李建隆
|
3 | 2020-08-28 | 其他变更 |
2020-06-16~2021-05-31
|
2020-08-28~2021-05-31
|
4 | 2020-08-28 | 法定代表人变更 |
章建波
|
冯志强
|
5 | 2020-08-28 | 董事备案 |
赵建湘;张正林;章建波
|
冯志强*;杨峻伟;赵建湘
|
6 | 2020-08-28 | 经理备案 |
张正林
|
冯志强*
|
7 | 2020-06-16 | 其他变更 |
2019-06-10~2020-05-31
|
2020-06-16~2021-05-31
|
8 | 2019-06-10 | 其他变更 |
2019-01-08~2019-05-31
|
2019-06-10~2020-05-31
|
9 | 2019-01-08 | 章程备案 |
2017-12-05章程备案
|
2018-12-27章程备案
|
10 | 2019-01-08 | 董事备案 |
许立凡;赵东平;沈玉翠
|
赵建湘;章建波;张正林
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付