序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-15 | 经理备案 |
刘俊平
|
刘俊平
|
2 | 2019-03-15 | 投资人(股权)变更 |
刘俊平 证照号码:******************;黄红炜 证照号码:******************; [退出]
|
刘俊平 证照号码:******************;刘文清 证照号码:******************; [新增]
|
3 | 2019-03-15 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-03-05见2019年3月5日的新章程
|
4 | 2019-03-15 | 董事备案 |
刘俊平
|
刘俊平
|
5 | 2019-03-15 | 监事备案 |
黄红炜 [退出]
|
刘文清 [新增]
|
6 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
刘俊平
|
刘俊平
|
7 | 2017-03-31 | 投资人(股权)变更 |
曾丽娜 证照号码:******************; [退出]
|
刘俊平 证照号码:******************; [新增]黄红炜 证照号码:******************; [新增]
|
8 | 2017-03-31 | 监事备案 |
林秀钦 [退出]
|
黄红炜 [新增]
|
9 | 2017-03-31 | 经理备案 |
曾丽娜 [退出]
|
刘俊平 [新增]
|
10 | 2017-03-31 | 投资人(股权)变更 |
曾丽娜 证照号码:******; [退出]
|
刘俊平 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付