序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2012-03-15;姓名:许巍;
|
任职起始日期:2021-10-20;姓名:赵驰;
|
2 | 2022-01-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2020-12-02;姓名:马振伟;
|
任职起始日期:2021-10-20;姓名:李从兵;
|
3 | 2020-12-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
马振伟
|
4 | 2020-12-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2017-08-15;姓名:马振伟;
|
任职起始日期:2020-12-02;姓名:刘小军;
|
5 | 2020-12-03 | 法定代表人 |
马振伟
|
刘小军
|
6 | 2020-12-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2017-08-15;姓名:宫伟;
|
任职起始日期:2020-12-02;姓名:彭琰;
|
7 | 2020-12-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:孙光林;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2020-12-03 | 法定代表人信息 |
姓名:马振伟;任职起始日期:2017-08-18;
|
姓名:刘小军;任职起始日期:2020-12-02;
|
9 | 2020-12-03 | 负责人变更 |
姓名:马振伟; [退出]
|
姓名:刘小军; [新增]
|
10 | 2020-12-03 | 负责人变更 |
马振伟 [退出]
|
刘小军 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付