序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-12 | 章程备案 |
无
|
2018-11-01章程备案
|
2 | 2018-11-12 | 法定代表人变更 |
王冠忠
|
刘延军
|
3 | 2018-11-12 | 监事备案 |
周升磊 [退出]
|
王小勇 [新增]
|
4 | 2018-11-12 | 投资人(股权)变更 |
王冠忠; [退出]
|
刘延军; [新增]
|
5 | 2017-04-21 | 章程备案 |
2016-08-03章程备案
|
2017-04-11章程备案
|
6 | 2017-04-21 | 监事备案 |
杨妍 [退出]
|
周升磊 [新增]
|
7 | 2017-04-21 | 法定代表人变更 |
马洪秀
|
王冠忠
|
8 | 2017-04-21 | 投资人(股权)变更 |
马洪秀; [退出]
|
王冠忠; [新增]
|
9 | 2016-08-09 | 法定代表人变更 |
杨妍
|
马洪秀
|
10 | 2016-08-09 | 投资人(股权)变更 |
杨妍; [退出]
|
马洪秀; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付