序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孔令军
|
刘彦君
|
2 | 2018-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
岳亭
|
孔令军
|
3 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘彦君
|
岳亭
|
4 | 2016-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
田昆仑
|
刘彦君
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付