序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-12 | 企业名称 |
中智阳光(北京)教育咨询有限公司
|
北京龙知教育科技有限公司
|
2 | 2014-10-10 | 经营范围 |
教育咨询;技术推广、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询;工程技术咨询;生产、加工计算机软、硬件;计算机系统服务;计算机技术培训;企业策划;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育咨询;技术推广、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询;工程技术咨询;生产、加工计算机软、硬件;计算机系统服务;计算机技术培训;企业策划;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品,销售电子产品、五金、交电、电子元器件、家用电器、通讯设备、文化用品、体育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2014-10-10 | 住所 |
北京市海淀区中关村东路1号院3号楼-1层-101-130
|
北京市海淀区信息路22号B座2层02-A609室
|
4 | 2014-08-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
李苒 执行董事 [退出]刘冲* 总经理 [退出]刘勇 监事 [退出]
|
刘志红* 董事长 [新增]蔡燕琴 副董事长 [新增]董婷丽 董事 [新增]刘志红* 经理 [新增]郑安静 监事 [新增]
|
5 | 2014-08-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2014-08-27 | 投资人 |
侯秀敏 自然人股东 [退出]刘冲 自然人股东 [退出]
|
刘志红 自然人股东 [新增]
|
7 | 2014-08-27 | 法定代表人 |
刘冲
|
刘志红
|
8 | 2013-12-31 | 实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 |
刘勇 5 自然人股东 [退出]李苒 5 自然人股东 [退出]
|
侯秀敏 70 自然人股东 [新增]刘冲 30 自然人股东 [新增]
|
9 | 2013-12-31 | 实收资本(金) |
10 万元
|
100 万元( + 900% )
|
10 | 2013-12-31 | 注册资本 |
10万元
|
100万元( + 900% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付