序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝君,经理 [退出]刘洪兵,执行董事万乐英,监事
|
刘洪兵,执行董事,经理万乐英,监事
|
2 | 2019-10-18 | 股东备案 |
郝君,经理; [退出]刘洪兵,执行董事;万乐英,监事
|
刘洪兵,执行董事,经理;万乐英,监事
|
3 | 2019-10-18 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2014-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝君,经理何开红,执行董事 [退出]万乐英,监事
|
郝君,经理刘洪兵,执行董事 [新增]万乐英,监事
|
5 | 2014-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何开红
|
刘洪兵
|
6 | 2014-01-15 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
7 | 2014-01-15 | 法定代表人变更 |
何开红
|
刘洪兵
|
8 | 2014-01-15 | 股东备案 |
郝君,经理;何开红,执行董事; [退出]万乐英,监事
|
郝君,经理;刘洪兵,执行董事; [新增]万乐英,监事
|
9 | 2012-01-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-01-08
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付