序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 负责人变更 |
杨胜平 [退出]
|
刘涛 [新增]
|
2 | 2019-03-08 | 负责人变更 |
杨翼 [退出]
|
杨胜平 [新增]
|
3 | 2018-05-24 | 负责人变更 |
张先海 [退出]
|
杨翼 [新增]
|
4 | 2016-04-06 | 联络员备案 |
杨胜跃 备案手机:*****
|
徐家家 备案手机:*****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付