序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 负责人变更 |
何平 [退出]
|
刘立强 [新增]
|
2 | 2021-05-10 | 负责人变更 |
刘立强 [退出]
|
何平 [新增]
|
3 | 2020-08-20 | 负责人变更 |
张鸽 [退出]
|
刘立强 [新增]
|
4 | 2019-02-20 | 负责人变更 |
文智慧 [退出]
|
张鸽 [新增]
|
5 | 2018-10-26 | 名称变更 |
中国工商银行股份有限公司株洲分行建宁分理处
|
中国工商银行股份有限公司株洲建宁支行
|
6 | 2018-01-11 | 负责人变更 |
王纯 [退出]
|
文智慧 [新增]
|
7 | 2014-06-09 | 其他事项备案 |
黄霞
|
王纯
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付