序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:阎飞 ; [退出]投资人:蹇绍炎 ;投资人:广州启雅教育科技有限公司 ;投资人:姚东明 ;
|
投资人:蹇绍炎 ;投资人:广州启雅教育科技有限公司 ;投资人:姚东明 ;
|
2 | 2021-12-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:阎飞,出资额:300万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07; [退出]投资人:蹇绍炎,出资额:600万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;投资人:广州启雅教育科技有限公司,出资额:1950万,占65%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;投资人:姚东明,出资额:150万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;
|
投资人:蹇绍炎,出资额:600万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;投资人:广州启雅教育科技有限公司,出资额:2250( + 15.38462% )万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;投资人:姚东明,出资额:150万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;
|
3 | 2020-09-04 | 其他变更 |
姓名:梁伟忠,职务:执行董事;姓名:李桂玲,职务:监事;姓名:姚东明,职务:经理;
|
姓名:向波,职务:执行董事;姓名:李桂玲,职务:监事;姓名:姚东明,职务:经理;
|
4 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
梁伟忠
|
向波
|
5 | 2020-05-09 | 其他变更 |
姓名:姚东明,职务:经理;姓名:姚东明,职务:董事;姓名:蹇绍炎,职务:董事;姓名:李桂玲,职务:董事长;姓名:梁伟忠,职务:监事;姓名:阎飞,职务:董事;
|
姓名:梁伟忠,职务:执行董事;姓名:李桂玲,职务:监事;姓名:姚东明,职务:经理;
|
6 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
姚东明
|
梁伟忠
|
7 | 2018-06-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:姚东明,出资额:40万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2037-12-07;投资人:阎飞,出资额:10万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2037-12-07;
|
投资人:姚东明,出资额:150( + 275% )万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;投资人:阎飞,出资额:300( + 2900% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07;投资人:蹇绍炎,出资额:600万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07; [新增]投资人:广州启雅教育科技有限公司,出资额:1950万,占65%,出资方式:货币,出资时间:2036-12-07; [新增]
|
8 | 2018-06-12 | 其他变更 |
姓名:姚东明,职务:执行董事;姓名:阎飞,职务:监事;姓名:姚东明,职务:经理;
|
姓名:姚东明,职务:经理;姓名:姚东明,职务:董事;姓名:蹇绍炎,职务:董事;姓名:阎飞,职务:董事;姓名:梁伟忠,职务:监事;姓名:李桂玲,职务:董事长;
|
9 | 2018-06-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:姚东明 ;投资人:阎飞 ;
|
投资人:姚东明 ;投资人:阎飞 ;投资人:蹇绍炎 ; [新增]投资人:广州启雅教育科技有限公司 ; [新增]
|
10 | 2018-06-12 | 注册资本(金)变更 |
50万元
|
3000万元( + 5900% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付