序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:758099382
|
统一社会信用代码:*****Y
|
2 | 2014-03-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁建海; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副社长姓名: 吴加孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 陈桂区; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 丁建海; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何爱菊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄崇元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴****桂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴加孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长姓名: 叶卫国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 叶献通; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张三豹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周宗林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2014-03-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 温州市瓯海区潘桥镇桐岭村村民委员会; 出资额: *; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 温州市瓯海区潘桥镇桐岭村股份经济合作社(出资为*****股); 出资额: *; 百分比: ***% [新增]
|
4 | 2014-03-07 | 名称变更 |
温州市瓯海区潘桥街道桐岭村经济合作社
|
温州市瓯海区潘桥街道桐岭村股份经济合作社
|
5 | 2014-03-07 | 组织机构变更 |
姓名: 丁建海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副社长姓名: 吴加孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 陈桂区; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 丁建海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何爱菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄崇元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴****桂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴加孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 社长姓名: 叶卫国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 叶献通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张三豹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周宗林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2011-07-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州市瓯海区潘桥镇桐岭村委会 邮政编码: 325016 电话: ********住所所在行政区划:潘桥镇
|
住所: 温州市瓯海区潘桥桐岭村委会 邮政编码: 325016 电话: ********住所所在行政区划:潘桥镇
|
7 | 2011-07-20 | 名称变更 |
温州市瓯海区潘桥镇桐岭村经济合作社
|
温州市瓯海区潘桥街道桐岭村经济合作社
|
8 | 2011-07-20 | 企业类型变更 |
集体企业
|
村经济合作社
|
9 | 2009-03-25 | 变更注册号 |
注册号: *****61
|
注册号: *****
|
10 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 叶学品;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男性;职务: 负责人
|
姓名: 丁建海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副社长姓名: 吴加孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 社长
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付