序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 投资人 |
魏珍 自然人股东张倩伟 自然人股东
|
吴小平 自然人股东 [新增]张倩伟 自然人股东魏珍 自然人股东
|
2 | 2018-04-17 | 住所 |
北京市昌平区科技园区超前路37号6幢A单元16层A1603室
|
北京市昌平区科技园区北农路7号科技综合楼A0808室
|
3 | 2017-10-24 | 住所 |
北京市昌平区沙河镇昌平路97号5幢B门201
|
北京市昌平区科技园区超前路37号6幢A单元16层A1603室
|
4 | 2017-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
魏珍*, [退出]张达,张秀霞
|
吴小平*, [新增]张达,张秀霞
|
5 | 2017-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
魏珍* 执行董事 [退出]张秀霞 经理张达 监事
|
吴小平* 执行董事 [新增]张秀霞 经理张达 监事
|
6 | 2017-03-30 | 法定代表人 |
魏珍
|
吴小平
|
7 | 2017-03-30 | 企业名称 |
北京永信源康生物科技有限公司
|
北京测尔康生物技术有限公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付