序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘莉莉(监事) [退出]刘新民(董事长)吴岚(董事)刘若(董事兼总经理) [退出]刘幼华(监事) [退出]吴柏华(监事)
|
岳木清(监事) [新增]刘新民(董事长)吴岚(董事)汪玲(董事兼总经理) [新增]蔡芳(监事) [新增]吴柏华(监事)
|
2 | 2016-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘莉莉(监事),刘新民(董事长),吴岚(董事),刘若(董事兼总经理),刘幼华(监事),吴柏华(监事) [退出]
|
岳木清(监事),刘新民(董事长),吴岚(董事),汪玲(董事兼总经理),蔡芳(监事),吴柏华(监事) [新增]
|
3 | 2016-06-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
武汉东西湖区吴家山革新大道南、十支沟西
|
武汉市东西湖区新沟镇街办事处纺新街41号(14)
|
4 | 2016-02-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘莉莉(监事);汪玲(董事); [退出]刘新民(董事长);刘若(董事兼总经理);刘幼华(监事);吴柏华(监事);
|
刘莉莉(监事);刘新民(董事长);吴岚(董事); [新增]刘若(董事兼总经理);刘幼华(监事);吴柏华(监事);
|
5 | 2016-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘莉莉(监事)汪玲(董事) [退出]刘新民(董事长)刘若(董事兼总经理)刘幼华(监事)吴柏华(监事)
|
刘莉莉(监事)刘新民(董事长)吴岚(董事) [新增]刘若(董事兼总经理)刘幼华(监事)吴柏华(监事)
|
6 | 2016-02-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘若
|
吴岚
|
7 | 2014-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
汪玲(董事);刘新民(董事长/总经理);刘若(董事);刘莉莉(监事);刘幼华(监事);吴柏华(监事);
|
汪玲(董事);刘新民(董事长);刘若(董事兼总经理);刘莉莉(监事);刘幼华(监事);吴柏华(监事);
|
8 | 2014-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
汪玲(董事)刘新民(董事长/总经理)刘若(董事)刘莉莉(监事)刘幼华(监事)吴柏华(监事)
|
汪玲(董事)刘新民(董事长)刘若(董事兼总经理)刘莉莉(监事)刘幼华(监事)吴柏华(监事)
|
9 | 2014-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘新民
|
刘若
|
10 | 2007-11-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉经济技术开****区28R地块金色港湾雅湖居1号
|
武汉东西湖区吴家山革新大道南、十支沟西
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付