序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚平,李峥,宋秋,吴忠林*,张洁,赵东昉
|
丛丹,付鹏,龚平,李险峰,李峥,吴忠林*
|
2 | 2021-10-11 | 投资人 |
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,江西清控荷塘投资管理有限公司,法人股东,中兵股权投资基金管理(北京)有限公司,法人股东
|
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,江西清控荷塘投资管理有限公司,法人股东,清控汇金文旅****展有限公司,企业法人
|
3 | 2019-01-25 | 法定代表人 |
苏国栋
|
吴忠林
|
4 | 2019-01-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚平,李峥,任娜,宋秋,苏国栋*,张洁
|
龚平,李峥,宋秋,吴忠林*,张洁,赵东昉
|
5 | 2019-01-25 | 投资人 |
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,苏州惠誉企业管理有限公司,企业法人,中兵股权投资基金管理(北京)有限公司,法人股东
|
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,江西清控荷塘投资管理有限公司,法人股东,中兵股权投资基金管理(北京)有限公司,法人股东
|
6 | 2017-12-07 | 投资人 |
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,苏州惠誉企业管理有限公司,企业法人,中兵投资管理有限责任公司,企业法人
|
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,苏州惠誉企业管理有限公司,企业法人,中兵股权投资基金管理(北京)有限公司,法人股东
|
7 | 2017-12-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚平,李峥,曲宏,宋秋,苏国栋*,张洁
|
龚平,李峥,任娜,宋秋,苏国栋*,张洁
|
8 | 2017-04-12 | 投资人 |
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,国都景瑞投资有限公司,企业法人,中兵投资管理有限责任公司,企业法人
|
成都协力和信企业管理有限公司,企业法人,苏州惠誉企业管理有限公司,企业法人,中兵投资管理有限责任公司,企业法人
|
9 | 2017-04-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚平,李峥,曲宏*,宋秋,苏国栋,张洁
|
龚平,李峥,曲宏,宋秋,苏国栋*,张洁
|
10 | 2017-04-12 | 法定代表人 |
曲宏
|
苏国栋
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付