序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒙可玖
|
吴清华
|
2 | 2021-03-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-03-25
|
无
|
3 | 2021-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡柳泉
|
蒙可玖
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付