序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
李欣妮,吴玲玲*
|
陈东芳,吴玲玲*
|
2 | 2015-07-10 | 投资人 |
郑祥彬,自然人股东
|
吴玲玲*,自然人股东
|
3 | 2015-07-10 | 法定代表人 |
郑祥彬
|
吴玲玲
|
4 | 2014-04-18 | 住所 |
北京市昌平区科技园区火炬街甲12号三层B353室
|
北京市通州区云景东路7-7-2号
|
5 | 2010-10-15 | 住所变更 |
北京市昌平区东小口镇中滩村大街394号B地块综合性商业楼10层4号楼1013
|
北京市昌平区科技园区火炬街甲12号三层B353室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付