序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
王虹 [退出]
|
周凤霞 [新增]
|
2 | 2020-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
刘建辉 [退出]
|
王虹 [新增]
|
3 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
宁七顺
|
霍磊
|
4 | 2019-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李迎娣 [退出]
|
刘建辉 [新增]
|
5 | 2016-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李璟 [退出]
|
李迎娣 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付