序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
黄学强
|
2 | 2021-06-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-03-28;任职起始日期:2021-03-29;姓名:周密;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-06-21 | 法定代表人信息 |
姓名:文金锋;任职截止日期:2024-03-28;任职起始日期:2021-03-29;
|
姓名:周密;任职截止日期:2024-06-14;任职起始日期:2021-06-15;
|
4 | 2021-06-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
周密
|
5 | 2021-06-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-03-28;任职起始日期:2021-03-29;姓名:文金锋;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-06-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-03-28;任职起始日期:2021-03-29;姓名:文金锋;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2021-06-21 | 法定代表人 |
文金锋
|
周密
|
8 | 2021-06-21 | 负责人变更 |
姓名:文金锋; [退出]
|
姓名:周密; [新增]
|
9 | 2021-06-21 | 负责人变更 |
文金锋 [退出]
|
周密 [新增]
|
10 | 2021-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-07-13;任职起始日期:2017-07-13;姓名:周密;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付