序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-01 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
2 | 2016-01-14 | 法定代表人 |
|
湛江市麻章区湖光镇大寨路17号1栋201房
|
3 | 2016-01-14 | 法定代表人 |
|
*****7
|
4 | 2016-01-14 | 法定代表人 |
|
*****
|
5 | 2016-01-14 | 股东备案 |
|
林燕如,监事; [新增]周庆文,执行董事,经理
|
6 | 2016-01-14 | 经营范围 |
|
酒店经营项目筹建(筹建期限至2016年12月31日,筹建期间不得从事经营活动)
|
7 | 2016-01-14 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
8 | 2016-01-14 | 法定代表人 |
|
周庆文
|
9 | 2014-03-18 | 经营范围 |
|
酒店经营项目筹建(筹建期限至2015年1月29日,筹建期间不得从事经营活动)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付