序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪林林:监事李健:执行董事 [退出]杨晔:经理 [退出]谢强国:其他人员 [退出]唐勇: [退出]
|
汪林林:监事唐勇:执行董事兼经理 [新增]
|
2 | 2016-11-22 | 经营范围变更 |
承担房屋拆迁、接受拆迁人委托拆迁**
|
承担房屋拆迁、接受拆迁人委托拆迁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
3 | 2014-06-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004年03月31日 2014年03月30日
|
2004年03月31日 2024年03月30日
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付