序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 法定代表人 |
曹靖
|
孙卫
|
2 | 2022-01-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹靖*,亢鹤凯,李敏,李振,李志宏,刘剑,刘忠志,祁耀亮,孙卫*,孙恺,汪庆华,肖泓屹
|
曹靖,亢鹤凯,李范益,李敏,李振,李志宏,刘剑,刘忠志,祁耀亮,孙卫*,孙恺,肖泓屹
|
3 | 2020-08-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹靖*,亢鹤凯,李振,刘剑,刘忠志,祁耀亮,商志江,孙卫*,孙恺,肖泓屹
|
曹靖*,亢鹤凯,李敏,李振,李志宏,刘剑,刘忠志,祁耀亮,孙卫*,孙恺,汪庆华,肖泓屹
|
4 | 2020-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹靖*,亢鹤凯,刘剑,刘忠志,祁耀亮,商志江,孙卫*,孙恺,王文静,肖泓屹
|
曹靖*,亢鹤凯,李振,刘剑,刘忠志,祁耀亮,商志江,孙卫*,孙恺,肖泓屹
|
5 | 2020-03-23 | 注册资本 |
8071.4285万人民币元
|
8600万人民币元
|
6 | 2019-02-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹靖*,亢鹤凯,刘忠志,商志江,孙卫*,孙恺,王文静,肖泓屹
|
曹靖*,亢鹤凯,刘剑,刘忠志,祁耀亮,商志江,孙卫*,孙恺,王文静,肖泓屹
|
7 | 2018-02-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹靖*,陈明,林海青,刘忠志,齐建云,商志江,沈岷,向毅海,张杰,张晔
|
曹靖*,亢鹤凯,刘忠志,商志江,孙卫*,孙恺,王文静,肖泓屹
|
8 | 2015-06-25 | 经营范围 |
集成电路、半导体、半导体元器件的设计、研****和委托加工;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
集成电路、半导体、半导体元器件的设计、研****和委托加工;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);经国家密码管理机构批准的商用密码产品开****、生产。销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
9 | 2015-06-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹靖*,陈明,林海青,刘忠志,齐建云,商志江,沈岷,孙卫*,向毅海,张杰,张晔
|
曹靖*,陈明,林海青,刘忠志,齐建云,商志江,沈岷,向毅海,张杰,张晔
|
10 | 2015-06-25 | 注册资本 |
7500万人民币元
|
8071.4285万人民币元
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付