序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 法定代表人变更 |
李根旺
|
孙嵘
|
2 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙嵘; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施凤龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李根旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 陈钢; 证件号码: ***************; 职位: 总经理;姓名: 高明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 孙嵘; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 施凤龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨忠皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈钢; 证件号码: ***************; 职位: 总经理;姓名: 高明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********639522
|
4 | 2013-06-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江华安房地产集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江华安房地产集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
5 | 2013-06-19 | 实收资本变更 |
2200
|
600( - 72.72727% )
|
6 | 2013-06-19 | 注册资本(金)变更 |
2200
|
600( - 72.72727% )
|
7 | 2013-06-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-10-26 至 2014-10-25
|
营业期限: 2004-10-26 至 2024-10-25
|
8 | 2009-12-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江华安房地产集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江华东铝业股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 浙江华安房地产集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2009-12-30 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
10 | 2009-12-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈星华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 谢钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 赵梓祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 陈钢; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 高明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李根旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 施凤龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 孙嵘; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付